Ymddiriedolwyr CONGLETON PLAYERS AMATEUR THEATRE CLUB
Rhif yr elusen: 504853

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine House | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|||||
ANDREW SALMON | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
ANGELA McINTYRE | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
CHARLOTTE CONDLIFFE | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
ANGELA WEDGBURY | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
RACHEL MARY BROWN | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
CLAIRE MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
LINDA MASON | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
CRYSTAL HOLFORD | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
GLYNIS ALDRED | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
DAVE MCCADDON | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JENNIFER ALLEN | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
WENDY MCKIE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
ANNETTE BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.