Hanes ariannol PERSONALISATION SUPPORT IN CAMDEN
Rhif yr elusen: 1157537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.02k | £330.82k | £364.92k | £325.26k | £80.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.45k | £358.37k | £340.73k | £312.26k | £95.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £239.02k | £248.51k | £246.00k | £249.00k | £62.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.