Hanes ariannol SPORTING 87 FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1162311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £150.83k £132.28k £143.81k £156.29k £150.27k
Cyfanswm gwariant £130.16k £121.65k £155.12k £169.28k £159.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £250 £22.66k N/A £5.05k N/A