Hanes ariannol AGE UK LEEDS
Rhif yr elusen: 504899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.42m | £1.62m | £1.60m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.44m | £1.35m | £1.43m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.45k | £20.57k | £200.43k | £179.20k | £89.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £402.40k | £652.58k | £265.28k | £267.95k | £39.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £171.60k | £118.19k | £182.02k | £154.70k | £279.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £189.37k | £161.39k | £11.21k | £14.82k | £31.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £855.89k | £1.10m | £1.42m | £1.43m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.37k | £5.92k | £1.51k | £3.94k | £17.89k | |
|
Incwm - Arall | £2.46k | £35.53k | £0 | £1.83k | £100 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £53.17k | £0 | £7.26k | £85.29k | £125.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £874.94k | £1.13m | £1.22m | £1.38m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.36k | £90.50k | £40.38k | £36.41k | £36.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.89k | £3.74k | £4.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £214.78k | £93.51k | £6.14k | £5.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.