AGE UK LEEDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Age UK Leeds provides services and activities for older people in the Metropolitan District of Leeds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,594,622
Roddion a chymynroddion | £46.14k | |
Weithgareddau elusennol | £1.47m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £36.14k | |
Buddsoddiadau | £42.82k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,833,135
Codi arian | £36.16k | |
Weithgareddau elusennol | £1.78m | |
Arall | £15.75k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £38,159 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £51.91k | |
Gwariant elusennol | £1.78m |
Pobl

67 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1976: Cofrestrwyd
- AGE CONCERN LEEDS (Enw blaenorol)
- THE LEEDS OLD PEOPLE'S WELFARE COUNCIL (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Gay | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Abigail Katung | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Roger John Urquhart Harington | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|||||
Keith Ivor Wakefield | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
SANDRA CHESELDINE | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|||||
Michael John Allen | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Holly Smith | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.62m | £1.60m | £1.80m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.35m | £1.43m | £1.75m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.57k | £200.43k | £179.20k | £89.18k | £38.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £652.58k | £265.28k | £267.95k | £39.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £118.19k | £182.02k | £154.70k | £279.53k | £46.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £161.39k | £11.21k | £14.82k | £31.36k | £36.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.42m | £1.43m | £1.47m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.92k | £1.51k | £3.94k | £17.89k | £42.82k | |
|
Incwm - Arall | £35.53k | £0 | £1.83k | £100 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £7.26k | £85.29k | £125.47k | £1.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.22m | £1.38m | £1.71m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.50k | £40.38k | £36.41k | £36.80k | £36.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.74k | £4.65k | £0 | £0 | £12.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £214.78k | £93.51k | £6.14k | £5.61k | £15.75k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £893.38k | £869.79k | £847.13k | £1.76m | £884.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.08k | £2.13k | £526.86k | £0 | £759.35k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.14m | £1.27m | £956.26k | £663.98k | £560.05k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £294.09k | £141.76k | £148.47k | £193.08k | £211.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/12/1975 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/06/1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/06/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/06/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/08/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/08/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/12/2010 AS AMENDED ON 22 NOV 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 MAY 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE FOLLOWING PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND/OR OLDER PEOPLE WITHIN THE AREA OF BENEFIT: 3.1.1 PREVENTING OR RELIEVING THE POVERTY OF OLDER PEOPLE; 3.1.2 ADVANCING EDUCATION; 3.1.3 PREVENTING OR RELIEVING SICKNESS, DISEASE OR SUFFERING IN OLDER PEOPLE (WHETHER EMOTIONAL, MENTAL OR PHYSICAL); 3.1.4 PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY; 3.1.5 PROMOTING THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS; 3.1.6 ASSISTING OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, SOCIAL EXCLUSION OR OTHER DISADVANTAGE; AND 3.1.7 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF OLDER PEOPLE AS THE CHARITY TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; THE OUTCOME OF THIS BEING THE PROMOTION OF THE WELL-BEING OF OLDER PEOPLE.
Maes buddion
LEEDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AGE UK LEEDS
BRADBURY BUILDING
MARK LANE
LEEDS
LS2 8JA
- Ffôn:
- 0113 389 3000
- E-bost:
- FINANCE@AGEUKLEEDS.ORG.UK
- Gwefan:
-
WWW.AGEUKLEEDS.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window