11Arches

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The development and presentation of a live-action night show of 2,000 years of British History seen through the eyes of North East England on a 71/2 acre stage to an audience of up to 8,000 in the shadow of Auckland Castle, Bishop Auckland, County Durham.Every aspect of the show will be delivered by over 1,000 volunteers to reawaken pride, develop skills and bring the local community together.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£1,950,101
Roddion a chymynroddion | £10.85k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.35m | |
Buddsoddiadau | £283.50k | |
Arall | £303.90k |
Cyfanswm gwariant:
£4,839,639
Codi arian | £364.32k | |
Weithgareddau elusennol | £4.48m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £364.32k | |
Gwariant elusennol | £4.48m |
Pobl

9 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
800 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Durham
Llywodraethu
- 29 Hydref 2014: Cofrestrwyd
- Kynren (Enw gwaith)
- ELEVEN ARCHES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Hall | Cadeirydd | 02 November 2018 |
|
|||||||
Lesley Fairclough | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||
Duncan Barrie | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||||
Nicholas David White | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||||
Kevin Eld | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||||
LOUIS GREIG | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|||||||
JONATHAN GARNIER RUFFER | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £3.47m | £2.36m | £11.26m | £1.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25m | £3.60m | £4.25m | £4.33m | £4.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.74k | £2.63m | £1.03m | £10.01m | £10.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.48m | £66.42k | £1.04m | £1.02m | £1.35m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.74k | £11.91k | £78 | £3.26k | £283.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £761.21k | £289.87k | £227.57k | £303.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.01m | £3.54m | £4.11m | £4.06m | £4.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £236.97k | £52.23k | £137.81k | £269.82k | £364.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £23.55m | £21.92m | £20.77m | £19.94m | £19.85m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.56m | £2.98m | £2.19m | £9.99m | £7.40m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | -£357 | -£357 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £601.87k | £516.78k | £464.12k | £494.98k | £709.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Awst 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 27 Awst 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 04 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2019
(Mae'r cyfrifon |
04 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/10/2014 as amended on 19 Mar 2021 as amended on 07 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
3.6 The Charity is a registered charity as defined under the Charities Act 2011 and the provisions of these Articles, including any references to charity, charitable purpose and public benefit shall be construed accordingly. In the event of any ambiguity the interpretation of these Articles shall be in accordance with the Charity’s status as a registered charity. … 4. OBJECTS The objects of the Charity are specifically restricted to the following exclusively charitable purposes for the public benefit: 4.1. To advance education for the public benefit by any or all of the following means: 4.1.1. historical and heritage installations, exhibitions, immersive experiences, activities and productions and performing arts projects, including those that celebrate and promote the unique history of Bishop Auckland or England more widely, which increase knowledge, understanding and appreciation of matters of local, regional or national historic interest; 4.1.2. conserving, caring for, breeding and raising public awareness of endangered or rare animals, including those of historical or environmental significance to Bishop Auckland or England more widely, and with characteristics worthy of preservation in the interests of public education; 4.1.3. providing after-school and training programmes for children and young people that are designed to build skills and self-confidence; 4.1.4. such other educational means as the Trustees may think fit from time to time. 4.2. To advance community development for the public benefit by the promotion of volunteer programmes that encourage community wide involvement in the Charity’s historical and heritage installations, exhibitions, immersive experiences, activities, productions, its performing arts projects or its other educational activities. This Article 4 may not be amended without the prior written consent of the Commission if it would alter the Charity’s charitable purposes.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Eleven Arches
Flatts Farm
Toronto
BISHOP AUCKLAND
DL14 7SF
- Ffôn:
- 01388311813
- E-bost:
- finance@elevenarches.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window