Hanes ariannol LANSDOWNE BAPTIST CHURCH BOURNEMOUTH
Rhif yr elusen: 1158579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £648.50k | £1.14m | £1.30m | £540.45k | £813.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £630.25k | £520.47k | £457.86k | £559.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £633.97k | £1.13m | £1.29m | £511.40k | £808.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.11k | £3.33k | £1.82k | £2.37k | £4.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.76k | £5.97k | £4.93k | £414 | £320 | |
|
Incwm - Arall | £9.66k | £0 | £0 | £26.27k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £10.00k | £45.00k | £45.07k | £74.67k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £630.25k | £520.47k | £457.86k | £559.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.