Hanes ariannol FUSION FAMILY AND YOUTH PROJECTS

Rhif yr elusen: 1159563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.79k £40.57k £61.66k £60.14k £79.60k
Cyfanswm gwariant £68.68k £26.54k £31.54k £66.87k £83.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.83k £7.68k £15.34k £20.37k £23.68k