Hanes ariannol THE LEE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1161318
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83k | £160 | £1.48k | £1.44k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £169 | £400 | £99 | £2.00k | £518 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.