ymddiriedolwyr ORPHEUS SINFONIA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1161411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Parkin | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Simon Browning | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Stephanie McAlpine | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Dr Malcolm Singer | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
RUSSELL JACOBS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
David Shaw OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CLIVE HODGES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.