STAREHE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In 2016 this charity replaced Starehe UK (1035323), a charitable trust formed in 1994. It supports Starehe Boys' Centre & School (founded 1959) and Starehe Girls' School (founded 2005), which provide free secondary education for promising but poor children from all over Kenya, and emphasise the importance of service and leadership. Annual Reports of the former charity are at http://bit.ly/2b2lSJV
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cenia
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1035323 STAREHE UK
- 01 Awst 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID KISIAKY | Cadeirydd | 01 August 2014 |
|
|
||||
Neil Andrew Scotney | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Dr John F Kibugi | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Festus Maseki | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Vane Moraa Aminga | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Geraldine McKibbin | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
HELEN VARMA | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
KEITH GRANVILLE PRICE | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
MARK WEBB | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
TIM FAITHFULL | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
LORD VALENTINE CECIL | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
PAUL CHAPPLE WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.05k | £103.79k | £148.80k | £94.21k | £87.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.26k | £128.83k | £235.12k | £128.88k | £142.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE FURTHERANCE OF THE EDUCATION OF THE PUPILS AT STAREHE BOYS' CENTRE AND SCHOOL AND STAREHE GIRLS' CENTRE AND SCHOOL IN KENYA BY THE PROVISION OF FUNDS FOR SUCH CAPITAL OR INCOME EXPENSES AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF BURSARIES AND SCHOLARSHIPS TO FUND THE EDUCATION AT STAREHE BOYS' CENTRE AND SCHOOL AND STAREHE GIRLS' CENTRE AND SCHOOL OF POOR OR ORPHANED CHILDREN, AND (2) THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Printworks
77 High Street
BRIDGNORTH
Shropshire
WV16 4DX
- Ffôn:
- 07920 867450
- E-bost:
- admin@starehe.org
- Gwefan:
-
starehe.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window