Hanes ariannol CLEANCONSCIENCE

Rhif yr elusen: 1160870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £86.00k £86.00k £50.68k £60.69k £183.17k
Cyfanswm gwariant £90.00k £90.00k £83.74k £80.71k £179.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k N/A N/A N/A