Hanes ariannol Derbyshire Addictions Advice Service
Rhif yr elusen: 1159537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £713.27k | £704.38k | £703.83k | £681.84k | £794.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.44k | £700.36k | £705.94k | £666.76k | £737.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £559.18k | £559.18k | £559.18k | £559.18k | £559.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.18k | £1.76k | £19.06k | £1.54k | £1.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £152.54k | £143.27k | £144.58k | £9 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.38k | £1.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £559.18k | £559.18k | £559.18k | £559.18k | £559.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £158 | £351 | £64 | £23 | £1.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £122.62k | £234.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £661.44k | £700.36k | £705.94k | £666.76k | £737.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.15k | £5.06k | £2.81k | £2.16k | £2.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.