ymddiriedolwyr Derbyshire Addictions Advice Service
Rhif yr elusen: 1159537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Abdo Rowland Ydlibi | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|||||
SHAUN BROWN | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Frances Anne James | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Andrew James Ramrattan | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Paul David Beeson | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|||||
MR TOM DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
MR GEOFF LINK | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
||||
MRS GILL SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 18 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.