Hanes ariannol FARLEIGH SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1157842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.96m | £8.75m | £9.10m | £9.90m | £10.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.76m | £8.60m | £8.73m | £9.55m | £10.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £119.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.08k | £22.50k | £11.47k | £28.20k | £26.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £350.81k | £173.51k | £275.50k | £323.98k | £470.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.48m | £8.35m | £8.70m | £9.55m | £10.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.14k | £3.74k | £464 | £259 | £25.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £204.58k | £119.71k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.66m | £8.52m | £8.62m | £9.44m | £10.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.47k | £84.00k | £103.60k | £110.18k | £105.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.10k | £19.70k | £19.51k | £20.75k | £24.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.