HOME LEONE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer a relocation solution for Sierra slum dwellers. Our Christian vision to close slums in 25 years is already being fulfilled, building a pilot village moving the first 2,000 people. An integrated, holistic approach Low cost homes, livelihood, power, water, education healthcare, bound by behaviour change. Also taking your corporate and church teams as part of leadership development/CSR.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
- Hampshire
- Sierra Leone
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 12 Awst 2014: Cofrestrwyd
- HOME LEONE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Martin Fletcher | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||
Christopher Iceton Teal Brecht | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Douglas John Ingram | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Dr Clive Douglas Thursfield | Ymddiriedolwr | 29 August 2018 |
|
|
||||
Dr Rebekah Sarah Massey | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||
Nigel Hyde | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £647.65k | £451.74k | £912.10k | £594.61k | £386.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £549.09k | £448.15k | £864.33k | £662.20k | £399.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £460.56k | N/A | £313.58k | £373.20k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £598.51k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £138.28k | N/A | £0 | £175.97k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £16 | £173 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £48.81k | N/A | £0 | £45.27k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £545.68k | N/A | £859.44k | £652.78k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.34k | N/A | £4.89k | £9.41k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £4.04k | £6.85k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.07k | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 APR 2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22/07/2014 AS AMENDED ON 12 APR 2018 AS AMENDED ON 16 OCT 2018 AS AMENDED ON 26 APR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAY 2019 as amended on 09 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: (A) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS THROUGHOUT THE WORLD; (B) THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN AFRICA) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (I) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP; (II) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT; (III) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; (IV) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT CHARITABLE NEED THROUGH HELP; (V) IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESSES OR DEVELOP CURRENT ONES; (VI) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDINGS, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS; (VII) THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING; (VIII) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; (IX) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; (X) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT; (XI) THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES; SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES. (C) OTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES THAT ARE NOT WITHIN PARAGRAPHS (A) AND (B) BUT ARE RECOGNISED AS CHARITABLE PURPOSES AND MAY REASONABLY BE REGARDED AS ANALOGOUS TO, OR WITHIN THE SPIRIT OF, ANY PURPOSES FALLING WITHIN EITHER PARAGRAPHS (A) AND (B).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Park House
Botley Road
Bishops Waltham
SOUTHAMPTON
SO32 1DR
- Ffôn:
- 07961576769
- E-bost:
- nigel.hyde@homeleone.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window