THE WEST SHROPSHIRE TALKING NEWSPAPER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a weekly talking newspaper and a monthly talking magazine service on USB microstick.web site and internet radio, to app 300 blind or partially sighted in the West Shropshire area. Our newspaper and magazine last up to 90 miniutes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 15 Mawrth 1976: Cofrestrwyd
- THE SHROPSHIRE TALKING NEWSPAPER FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- THE WEST SHROPSHIRE TALKING NEWSPAPER FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winifred Mary Pascoe | Cadeirydd | 19 May 2014 |
|
|
||||||
Lieselotte Clark | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||||
Gwendoline Mary Cox | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||||
Christopher John Lemon | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||
Alan John Copplestone | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||
Dr Stephen Leigh Bristow | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||||
MICHAEL PETER WALLER | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|||||||
STEPHEN RENNIE STEWART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LINDSAY ROWLANDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAUL EDWARD MAYNARD PASCOE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.56k | £4.38k | £5.63k | £7.47k | £4.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.98k | £9.53k | £8.24k | £9.24k | £9.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTIUTION ADOPTED 23RD FEBRUARY 1976 AS AMENDED 25TH APRIL 1990 AS AMENDED ON 18/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE VISUALLY IMPAIRED PERSONS AS DEFINED BY THE COPYRIGHT (VISUALLY IMPAIRED PERSON) ACT 2002 AND TO THOSE PERSONS AFFECTED BY SOME OTHER INCAPACITY OR DISABILITY THAT MAKES READING A STRAIN OR IMPOSSIBILITY, BY THE PROVISION OF RECORDED NEWS AND INFORMATION.(FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION
Maes buddion
SHROPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Roy Fletcher Centre
Cross Hill
SHREWSBURY
SY1 1JE
- Ffôn:
- 01743364726
- E-bost:
- wstn@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window