ARCHIF MENYWOD CYMRU / WOMEN'S ARCHIVE OF WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising awareness of the history of women in Wales; identifying and ensurig the safeguarding, conservation, publicising and making publicly accessible all relevant source materials; carrying out relevant projects and holding public events such as conferences, exhibitions and talks, and by carrying out and/or assisting relevant research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090794 ARCHIF MENYWOD CYMRU / WOMEN'S ARCHIVE OF WALES
- 11 Awst 2014: CIO registration
- AMC / WAW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christine Chapman | Cadeirydd | 28 May 2017 |
|
|
||||
Wendy Jeanette Evans | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
MARY KATHLEEN THORLEY | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
SIAN RHIANNON WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 06 October 2019 |
|
|
||||
Mari Phyllis Ann James | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Dinah Evans | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
SUE THOMAS | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
||||
CATRIN TUDFIL BEYNON STEVENS | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
||||
SHAN ALISON ROBINSON | Ymddiriedolwr | 07 October 2012 |
|
|
||||
Valerie Wakefield | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
||||
CAROLINE MARY FAIRCLOUGH | Ymddiriedolwr | 06 October 2008 |
|
|
||||
Gail Margaret Allen | Ymddiriedolwr | 08 October 2001 |
|
|||||
Dr ELIN MAIR JONES | Ymddiriedolwr | 05 October 2001 |
|
|||||
JENNY SABINE | Ymddiriedolwr | 05 October 1998 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.75k | £33.44k | £14.57k | £6.25k | £43.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.75k | £36.77k | £25.70k | £6.49k | £13.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 11 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND LEARNING ABOUT THE HISTORY OF WOMEN IN WALES, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY IDENTIFYING AND ENSURING THE SAFEGUARDING, CONSERVATION, PUBLICISING AND MAKING PUBLICLY ACCESSIBLE ALL RELEVANT SOURCE MATERIALS; BY CARRYING OUT RELEVANT PROJECTS AND HOLDING PUBLIC EVENTS SUCH AS CONFERENCES, EXHIBITIONS AND TALKS; AND BY CARRYING OUT AND/OR ASSISTING RELEVANT RESEARCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AMC / WAW
c/o Richard Burton Archives
Swansea University
Singleton Park
SWANSEA
SA2 8PP
- Ffôn:
- 07702956632
- E-bost:
- info@womensarchivewales.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window