THE T.K. MAXX AND HOMESENSE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping vulnerable children, young people and their families to achieve their potential in our local communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Awstria
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Pwyl
- Ireland
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- TJX UK FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Dunn | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Michael Anthony Munnelly | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Rachael Joanne Barber | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Erica Michelle Farrell | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
DEBORAH DOLCE | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/02/2020 | 30/01/2021 | 29/01/2022 | 28/01/2023 | 03/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £3.90m | £2.24m | £92.00k | £343.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £2.10m | £1.63m | £1.20m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.54m | £3.84m | £2.24m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.00k | £7.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £53.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £907.00k | £2.10m | £1.63m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £166.00k | £158.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £821.00k | £1.94m | £1.48m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £116.00k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Chwefror 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Chwefror 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Chwefror 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Chwefror 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 JUL 2014 as amended on 29 Mar 2019 as amended on 10 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO ALL PURPOSES THAT ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
73 Clarendon Road
Watford
Hertfordshire
WD17 1TX
- Ffôn:
- 0192347300
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window