Hanes ariannol WESLEY HOUSE, CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1158440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.99k | £1.22m | £1.14m | £955.78k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £801.81k | £768.47k | £823.65k | £1.13m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.38k | £575.04k | £541.88k | £45.53k | £139.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.06k | £16.06k | £3.20k | £78.09k | £181.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £491.04k | £624.91k | £588.91k | £832.06k | £691.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.52k | £1.79k | £2.29k | £97 | £9.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £411.38k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £768.02k | £727.68k | £799.28k | £986.85k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £4.91k | £13.93k | £6.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.52k | £6.44k | £6.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £33.80k | £40.79k | £19.46k | £126.88k | £79.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.