The Marcellus Baz Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Boxing coaching and multi-sports activities and provisions - to individuals of various ages across Nottingham
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Nottingham
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 22 Medi 2014: CIO registration
- NOTTINGHAM SCHOOL OF BOXING (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcellus Asif Baz | Cadeirydd | 01 October 2013 |
|
|
||||
Valari Mitchell | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Helen Emmett | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|||||
Fozia Uddin | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|||||
Shahbaz Haque | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Ruth Pender Jane | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Mick McGrath | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
JOAN SMALLEY | Ymddiriedolwr | 07 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.58k | £204.48k | £104.66k | £146.34k | £266.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.22k | £18.80k | £67.94k | £111.45k | £134.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Mai 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Mai 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Sep 2014 as amended on 28 Dec 2021 as amended on 07 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
The objects of the charity (objects) are, without reference to race, sex, disability, creed or social background, for the benefit of children, young people and adults in Nottinghamshire and other counties in the East Midlands: 1. The advancement of amateur sport for children, young people and adults to participate in boxing and other leisure-time activities so that they might grow to maturity as individuals and trustees of society and so that their conditions of life may be improved 2. To act as a resource for children, young people and adults by providing advice and assistance and organising programmes of physical, educational and other activities as a means of: a. advancing in life and helping young people by developing their skills, capacities and capabilities to enable them to participate in society as independent, mature and responsible individuals; b. advancing education in such ways as the trustees think fit; c. the relief of unemployment for the benefit of the public in such ways as may be thought fit, including assistance to find employment; 3. To promote social inclusion for the public benefit by preventing people from becoming socially excluded, relieving the needs of those people who are socially excluded and assisting them to integrate into society. (For the purpose of this clause ‘socially excluded’ means being excluded from society, or part of society, as a result of being a member of a socially and economically deprived community).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
163 WOODBOROUGH ROAD
NOTTINGHAM
NG3 1AX
- Ffôn:
- 07412 691 466
- E-bost:
- info@switch-up.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window