MARTIN PARR FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education in the arts, in particular the art of photography, by the establishment and maintenance of a gallery and library of documentary photography books and photographs, in particular but not by way of limitation, of the work of Martin Parr
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Zachary Schuman | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ricketts | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||
Song Tae Chong | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Fiona Elizabeth Parker | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
MARTIN PARR | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||
ELLEN PARR | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||
Dr SUSAN PHILLIPA PARR | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.54k | £569.17k | £355.90k | £501.01k | £467.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.62k | £231.12k | £263.02k | £288.45k | £334.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £519.25k | £508.89k | N/A | £315.26k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £126.69k | £18.51k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £25.89k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.60k | £41.77k | N/A | £45.18k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £114.68k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £236.42k | £165.96k | N/A | £237.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.04k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.56k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £28.16k | £65.16k | N/A | £51.35k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Mawrth 2022 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/06/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/04/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN THE ARTS, IN PARTICULAR THE ART OF PHOTOGRAPHY, BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A GALLERY AND A LIBRARY OF DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY BOOKS AND PHOTOGRAPHS, IN PARTICULAR BUT NOT BY WAY OF LIMITATION, OF THE WORK OF MARTIN PARR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
316 Paintworks
Arnos Vale
Bristol
BS4 3AR
- Ffôn:
- 0117 329 3270
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window