ymddiriedolwyr MARTIN PARR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1161282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Zachary Schuman | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Ricketts | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||
Alona Pardo | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Song Tae Chong | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Fiona Elizabeth Parker | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
ELLEN PARR | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||
Dr SUSAN PHILLIPA PARR | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||
MARTIN PARR | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.