OASIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Oasis Cardiff is run to assist asylum seekers and refugees arriving in Cardiff.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,478,497
Roddion a chymynroddion | £151.76k | |
Weithgareddau elusennol | £1.25m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £64.66k | |
Buddsoddiadau | £378 | |
Arall | £8.41k |
Cyfanswm gwariant:
£1,090,224
Codi arian | £58.09k | |
Weithgareddau elusennol | £1.03m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £60,664 o 1 gontract(au) llywodraeth a £310,620 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £58.09k | |
Gwariant elusennol | £1.03m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £388.27k |
Pobl

26 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
280 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131306 OASIS CARDIFF
- 08 Awst 2014: CIO registration
- OASIS CARDIFF 1 (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Sargent | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Sally Ann Jones-Evans | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|||||
Ewen Stuart Campbell McAlpine | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Dr Eleanor Ruth Morgan | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Michael John Vincent Ash-Edwards | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Hani Shadad | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
REBECCA JANE MATYUS | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £60.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £310.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £151.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £64.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £378 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £58.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £29.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £327.93k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £265.03k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £125.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE GRANTED OR AWAITING REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS IN NEED THEREOF SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN THEIR NEW COMMUNITY IN CARDIFF AND THE SURROUNDING AREAS. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS LIVING (TEMPORARILY OR PERMANENTLY) IN CARDIFF AND THE SURROUNDING AREA. THE PROMOTION OF RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY A) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS AND RELIGIOUS FAITHS; B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL/RELIGIOUS GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS AND RELIGIOUS FAITHS; C) WORKING TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE AND RELIGION. D) EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RACIAL GROUPS AND RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS; TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT THE ISSUES RELATING TO REFUGEES AND THOSE SEEKING ASYLUM. TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Oasis
69B Splott Road
CARDIFF
CF24 2BW
- Ffôn:
- 02920460424
- E-bost:
- info@oasiscardiff.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window