Hanes ariannol REWILDING BRITAIN
Rhif yr elusen: 1159373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.54k | £1.03m | £765.47k | £1.80m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.82k | £509.71k | £636.14k | £841.48k | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £557.08k | £338.99k | £356.68k | £1.16m | £801.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £688.70k | £407.86k | £640.00k | £431.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £459 | £160 | £934 | £347 | £1.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £0 | £17.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £241.10k | £472.67k | £579.05k | £743.85k | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.72k | £37.03k | £57.08k | £97.63k | £195.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £6.00k | £3.18k | £7.80k | £20.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £335.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.