THE CHARTERED INSTITUTE OF HORTICULTURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The authoritative organisation representing those professionally engaged in horticulture in the UK and Ireland. It gives recognition of status within the horticulture industry and the means to network with professionals in all spheres of horticulture. It also provides the opportunity to make an effective contribution to the future of horticulture as well as its importance as a career.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 January 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ireland
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 293069 INSTITUTE OF HORTICULTURE
- 10 Tachwedd 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Richardson CHort | Cadeirydd | 24 April 2021 |
|
|
||||
Sue Jeffries MCIHort | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Andrew Steven Cotterill CHort | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Joseph Thomas Croke CHort | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Claire Frances Mitchell ACIHort | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Dr James Edward Leslie Wagstaffe MCIHort | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Gareth Keven Manning FCIHort | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Paul Duane Mann MCIHort | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
James Simpson | Ymddiriedolwr | 31 July 2020 |
|
|
||||
George Gilchrist | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
John CAPPALONGA | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Jason Daff | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|||||
Gabriel Roe FCIHort | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
SUSAN NICHOLAS FCIHort | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.77k | £259.50k | £137.12k | £141.60k | £149.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.95k | £102.14k | £135.58k | £152.86k | £160.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Ionawr 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ionawr 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 21/07/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE OBJECT OF THE INSTITUTE IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HORTICULTURE AND TO PROMOTE THE PRACTICES, RESEARCH, SCIENCE AND ART OF HORTICULTURE AND THE BETTER EDUCATION AND TRAINING OF HORTICULTURISTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
British Growers Association Ltd
B G A House
Nottingham Road
LOUTH
LN11 0WB
- Ffôn:
- 03330050181
- E-bost:
- cih@horticulture.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window