ymddiriedolwyr HEALTHWATCH KINGSTON UPON THAMES
Rhif yr elusen: 1159377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Yates | Cadeirydd | 11 January 2023 |
|
|
||||
Victoria Helen Priest | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Eeva Crawley | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Justina Jang | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Richard Allen | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
Scotty McLeod | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
Dr Elizabeth Meerabeau | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.