Hanes ariannol HANDCROSS COMMUNITY PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1158659
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.67k | £70.90k | £116.27k | £73.45k | £88.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.81k | £73.63k | £75.59k | £80.36k | £167.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.44k | £48.74k | £101.61k | £65.82k | £72.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.