THE VINCENTIAN VOLUNTEERS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trustees had successfully recruited 4 international volunteers for the year 2021/22, but unfortunately due to previous Covid travel restrictions, we were unable to operate a programme. We were hopeful to operate a shortened version of the programme, for 6 months from January to July 22, but even this was not possible due to the difficulties encountered in trying to obtain visa approvals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 18 Awst 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1053019 VINCENTIAN VOLUNTEER TRUST
- 05 Mai 2015: Cofrestrwyd
- THE VINCENTIAN VOLUNTEER TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Maria Robb | Cadeirydd | 11 March 2016 |
|
|
||||||||
Father Chinedu Erasmus Enuh | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||||||
Dervila Olivia McMorrow | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||||||
Sister Theresa Tighe | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|||||||||
Andrew Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 27 March 2015 |
|
|||||||||
ADRIAN ABEL | Ymddiriedolwr | 31 January 2009 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.17k | £42.70k | £36.42k | £34.50k | £5.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.11k | £36.37k | £34.84k | £21.67k | £31.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 MAY 2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27/03/2015
Gwrthrychau elusennol
1.TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND TO AID IN THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND OLD AGE BY PROMOTING, ESTABLISHING AND DEVELOPING OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO UNDERTAKE OR ASSIST IN COMMUNITY WORK WITHIN ENGLAND WALES AND SCOTLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Daughters of Charity
St Wilfred's
4 Birchvale Close
MANCHESTER
M15 5BJ
- Ffôn:
- 07912179417
- E-bost:
- andrewhollingsworth14@gmail.com
- Gwefan:
-
vincentianvolunteers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window