ymddiriedolwyr THE WORCESTERSHIRE AND DISTRICTS CHANGE RINGING ASSOCIATION BELFRY REPAIRS FUND
Rhif yr elusen: 505098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Mills | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Leann Clayton | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Page | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Rev David Hildred | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|||||
Christopher Tennant | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Robin Walker | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
Diane Awkati | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
Kate Collingwood | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
Sarah Haynes | Ymddiriedolwr | 07 December 2013 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||
JAMES MORT | Ymddiriedolwr | 29 August 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR ALISON HODGE MBE | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
STUART PIPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.