RADNOR FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education and personal development of young members of the public at large in agriculture, rural life and affairs, international understanding, the environment and related subjects and in the interests of the social welfare of such members, to provide and promote the provision of facilities for recreation and other leisure time occupations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Powys
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 524472 THE RADNOR COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLU...
- 27 Ebrill 2015: CIO registration
- RADNOR YFC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Jones | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Rhian Hughes | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Kate Davies | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Ieuan Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Ebony Price | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Lynwen Morgan | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Rhys Lewis | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Jon Harris | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Mark Nixon | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Ben Davies | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
RHIAN MEREDYDD DUGGAN | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Jack Nixon | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
Gemma Bradford | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
Chloe Lewis | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
Rees Morris | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
Elizabeth Swancott | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
William Robert Stanley Lewis | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
Sharon Hammond | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||||
Avril Susan Hardwick | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
Annie Fairclough | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||||
ELLA JAYNE HARRIS | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|||||||
Sian Davies | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.41k | £65.63k | £98.81k | £172.83k | £186.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.11k | £69.68k | £96.13k | £182.23k | £182.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £13.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Mehefin 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 20 Mehefin 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 18 Mai 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 18 Mai 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Mehefin 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 07 Mehefin 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Apr 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: ? TO ADVANCE THE EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, RURAL LIFE AND AFFAIRS, INTERNATIONAL UNDERSTANDING, HOME CRAFTS, THE ENVIRONMENT AND RELATED SUBJECTS; AND ? IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS, TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACITIES, HEALTH AND WELL- BEING, RAISE AWARENESS, SELF-RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT THEY MAY DEVELOP AS INDIVIDUALS INTO FULL CITIZENS. ? TO PROMOTE ITS ACTIVITIES THROUGH THE MEDIUMS OF WELSH AND ENGLISH AND TO ENSURE THOSE ACTIVITIES ENHANCE THE MEMBERS’ UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE OF WELSH RURAL LIFE, WELSH CULTURE AND THE WELSH LANGUAGE, ALONG WITH PROVIDING AN UNDERSTANDING OF OTHER CULTURES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Radnor YFC Centre Unit 5
Unit 5 Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF
- Ffôn:
- 01597829008
- E-bost:
- office@radnoryfc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window