GREAT AYCLIFFE VILLAGE HALL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COMMUNITY BUILDING USED FOR VARIOUS ACTIVITIES SUCH AS CUBS, SCOUTS, YOUTH GROUPS, PENSIONERS GROUPS, CHURCH ACTIVITIES, SOCIAL EVENTS AND PARTIES ETC. ALSO USED FOR FUNDRAISING ACTIVITIES AND EVENTS FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY AND SURROUNDING AREAS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Durham
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1004743 GREAT AYCLIFFE VILLAGE HALL ASSOCIATION
- 03 Hydref 2014: CIO registration
- GAVHA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GORDON LEWIS | Cadeirydd | 13 April 2015 |
|
|||||
Margaret Lenahan | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|||||
Carl Joseph Robinson | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Pauline Welsh | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Bryan Matthews | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
David Baker | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Patricia Johnson | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
SUSAN MARIANA HINDLE | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
Alan Harley | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
Jacqueline Craft | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.98k | £17.83k | £18.56k | £7.68k | £5.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.15k | £6.30k | £8.15k | £12.94k | £7.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | £14.80k | £16.34k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 03 Oct 2014
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF GREAT AYCLIFFE VILLAGE AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND THE INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE/VILLAGE HALL AND TO MAINTAIN MANAGE, OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A VILLAGE HALL FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION. THE ASSOCIATION SHALL HAVE POWER TO AFFILIATE TO COMMUNITY MATTERS; DURHAM ASSOCIATION OF YOUTH & COMMUNITY ORGANISATIONS (DAYCO)), AND TO OTHER ORGANISATIONS WITH SIMILAR CHARITABLE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 The Green
Aycliffe
Newton Aycliffe
DL5 6LX
- Ffôn:
- 01325310421
- E-bost:
- aycliffevillage@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window