GATESHEAD FOODBANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Gateshead Foodbank is here to help individuals and families in crisis, through the provision of emergency food supplies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gateshead
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 509219 THE LEAGUE OF FRIENDS OF FREEMAN HOSPITAL
- 23 Ebrill 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William John Macdonald | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
JOHN SMITH | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Robert Brotherston | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
Steven James Caithness | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
DON SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|||||
Carol Jane Thompson | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|||||
JACKIE BEELEY | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.61k | £593.30k | £407.36k | £624.42k | £464.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £362.90k | £422.01k | £313.03k | £584.57k | £448.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £52.90k | £29.35k | £20.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £593.30k | N/A | £620.62k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £326 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £3.47k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £422.01k | N/A | £584.57k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £564 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Apr 2015
Gwrthrychau elusennol
WITH A STRONG CHRISTIAN ETHOS, TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY IN GATESHEAD BY PROVIDING FOOD AND SUPPORT TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gateshead Food Bank
The Davidson Building
Swan Street
GATESHEAD
Tyne And Wear
NE8 1BG
- Ffôn:
- 07496840720
- E-bost:
- info@gatesheadfoodbank.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window