Hanes ariannol INVESTING IN PEOPLE AND CULTURE
Rhif yr elusen: 1160482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £237.18k | £314.91k | £413.11k | £347.47k | £438.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.17k | £213.74k | £310.28k | £273.89k | £455.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £84.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.47k | N/A | £142.84k | £259.82k | £233.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.