Kidneys for Life

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of renal related illnesses and the funding of research and education in renal disease, transplantation and allied fields together with the provision of direct patient amenities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cumbria
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 702650 LANCASHIRE AND SOUTH CUMBRIA KIDNEY PATIENTS ASSOC...
- 08 Mehefin 1976: Cofrestrwyd
- MANCHESTER INSTITUTE OF NEPHROLOGY AND TRANSPLANTATION (MINT) (Enw gwaith)
- KIDNEYS FOR LIFE FUNDRAISING FOR MINT (Enw blaenorol)
- KIDNEYS FOR LIFE FUNDRAISING FOR MINT AT THE MRI RENAL UNITS (Enw blaenorol)
- MANCHESTER ROYAL INFIRMARY - RENAL UNIT FUND (Enw blaenorol)
- MANCHESTER ROYAL INFIRMARY AND BOOTH HALL RENAL UNIT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afshin Tavakoli | Cadeirydd | 13 March 2015 |
|
|
||||
Dr Maharajan Raman | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Dr Andrew Nixon | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Dr Ajay Dhaygude | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Dr Durga Kanigicherla | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Dr Amrit Kaur | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Professor Smeeta Sinha | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Professor Sandip Mitra | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
Professor Rachel Lennon-Wolowczyk | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.21k | £112.96k | £203.99k | £308.13k | £213.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.02k | £134.58k | £168.54k | £292.02k | £251.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 MAY 1976 AND SUPPLEMENTAL TRUST DEED DATED 15 SEPTEMBER 1977 AND 1ST SEPT 1983 AS AMENDED BY SIGNED UNDATED, RESOLUTION RECEIVED 4/8/97, AS AMENDED BY A SCHEME 10 MAY 2000 AMENDED ON 12 JULY 2007 AS AMENDED 11 DECEMBER 2015 AS AMENDED ON 03 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS IN PATIENTS WITH KIDNEY COMPLAINTS AND DISORDERS BY: A. THE PROVISION OF AMENITIES AND MEDICAL EQUIPMENT FOR PATIENTS OF RENAL UNITS IN HOSPITALS IN GREATER MANCHESTER AND ITS NEIGHBOURING COUNTIES RELATIVE RESPECTIVELY TO THE TREATMENT GIVEN AND THE TREATMENT RECEIVED BY THE AFOREMENTIONED PATIENTS IN RESPECT OF KIDNEY COMPLAINTS AND DISORDERS. B. UNDERTAKING, PROMOTING, DEVELOPING AND ENCOURAGING RESEARCH OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT AND RESEARCH INTO TREATMENT OF SUCH DISEASES AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF AND PROVIDING SUPPORT FOR CONFERENCES AND WORKSHOPS BOTH IN THE UK AND OVERSEAS RELATING TO DISEASES OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT. C. UNDERTAKING, PROMOTING AND DEVELOPING TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM DISEASES OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT. D. EDUCATING THE GENERAL PUBLIC IN DISEASES OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT. E. EDUCATING RENAL STAFF AT HOSPITALS IN GREATER MANCHESTER AND ITS NEIGHBOURING COUNTIES IN DISEASES OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT THROUGH EDUCATIONAL COURSES, WORKSHOPS AND CONFERENCES BOTH IN THE UK AND OVERSEAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kidneys for Life
Renal Research
Manchester Royal Infirmary
Oxford Road
Manchester
M13 9WL
- Ffôn:
- 01612766671
- E-bost:
- fundraiser@kidneysforlife.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window