Hanes ariannol THE WAVE YOUTH & CHILDREN'S MINISTRY

Rhif yr elusen: 1159902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.04k £40.63k £14.22k £12.17k £15.76k
Cyfanswm gwariant £46.51k £59.59k £43.98k £45.76k £37.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.39k £1.04k N/A N/A