Hanes ariannol LUTON ROMA TRUST
Rhif yr elusen: 1160404
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/09/2018 | 15/09/2019 | 15/09/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.90k | £97.41k | £119.44k | £157.99k | £140.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.90k | £97.12k | £138.69k | £155.22k | £158.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £25.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.95k | £25.89k | £89.82k | £139.11k | £63.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.