CHRISTIAN HERITAGE LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hosting of walks, lectures and discussions on Apologetics and Christian heritage and to conduct Christian heritage guided tours of the UK and continental Europe,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Gordon Brownell | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|||||||
Professor Anthony Nigel Sydney Lane | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
||||||
PETER GREYLING | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||||
Sir Charles James Hoare Bt. | Ymddiriedolwr | 06 January 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.97k | £53.78k | £94.15k | £100.71k | £164.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.20k | £36.53k | £113.55k | £126.11k | £154.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.94k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 03 MAR 2015 AMENDED ON 21/08/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT, AS EXPRESSED IN THE DOCTRINAL BASIS IN THE APPENDIX, IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE. THE BASIS SHALL BE THE FUNDAMENTAL TRUTHS OF CHRISTIANITY, AS REVEALED IN HOLY SCRIPTURE, INCLUDING: A) THERE IS ONE GOD IN THREE PERSONS, THE FATHER, THE SON AND THE HOLY SPIRIT. GOD IS SOVEREIGN IN CREATION, REVELATION, REDEMPTION AND FINAL JUDGEMENT. B) THE BIBLE, AS ORIGINALLY GIVEN, IS THE INSPIRED AND INFALLIBLE WORD OF GOD. IT IS THE SUPREME AUTHORITY IN ALL MATTERS OF BELIEF AND BEHAVIOUR. C) SINCE THE FALL, THE WHOLE OF HUMANKIND IS SINFUL AND GUILTY, SO THAT EVERYONE IS SUBJECT TO GOD'S WRATH AND CONDEMNATION. D) THE LORD JESUS CHRIST, GOD'S INCARNATE SON, IS FULLY GOD; HE WAS BORN OF A VIRGIN; HIS HUMANITY IS REAL AND SINLESS; HE DIED ON THE CROSS, WAS RAISED BODILY FROM DEATH AND IS NOW REIGNING OVER HEAVEN AND EARTH. E) SINFUL HUMAN BEINGS ARE REDEEMED FROM THE GUILT, PENALTY AND POWER OF SIN ONLY THROUGH THE SACRIFICIAL DEATH ONCE AND FOR ALL TIME OF THEIR REPRESENTATIVE AND SUBSTITUTE, JESUS CHRIST, THE ONLY MEDIATOR BETWEEN THEM AND GOD. F) THOSE WHO BELIEVE IN CHRIST ARE PARDONED ALL THEIR SINS AND ACCEPTED IN GOD'S SIGHT ONLY BECAUSE OF THE RIGHTEOUSNESS OF CHRIST CREDITED TO THEM; THIS JUSTIFICATION IS GOD'S ACT OF UNDESERVED MERCY, RECEIVED SOLELY BY TRUST IN HIM AND NOT BY THEIR OWN EFFORTS. G) THE HOLY SPIRIT ALONE MAKES THE WORK OF CHRIST EFFECTIVE TO INDIVIDUAL SINNERS, ENABLING THEM TO TURN TO GOD FROM THEIR SIN AND TO TRUST IN JESUS CHRIST. H) THE HOLY SPIRIT LIVES IN ALL THOSE HE HAS REGENERATED. HE MAKES THEM INCREASINGLY CHRISTLIKE IN CHARACTER AND BEHAVIOUR AND GIVES THEM POWER FOR THEIR WITNESS IN THE WORLD. I) THE ONE HOLY UNIVERSAL CHURCH IS THE BODY OF CHRIST, TO WHICH ALL TRUE BELIEVERS BELONG. K) THE LORD JESUS CHRIST WILL RETURN IN PERSON, TO JUDGE EVERYONE, TO EXECUTE GOD'S JUST CONDEMNATION ON THOSE WHO HAVE NOT REPENTED AND TO RECEIVE THE REDEEMED TO ETERNAL GLORY.
Maes buddion
IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Upper Meadow
Hedgerley Lane
GERRARDS CROSS
SL9 7EY
- Ffôn:
- 07580877887
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window