Hanes ariannol BIRMINGHAM TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 505512
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.77k | £3.56k | £15.99k | £5.24k | £18.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.59k | £6.25k | £13.54k | £6.47k | £5.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.