CORTON HOUSE & BREWSTER COURT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide housing accommodation and services to older persons
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- THE BREWSTER CHARITY (Enw gwaith)
- THE JOSIAH AND MARY BREWSTER CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Brocklebank | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||
Denise Forder | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Jack Minns | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Jane Breame | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Marian George | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Gareth Phillips | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|||||
Grace Macdonald | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Richard Guthrie | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Terence Cotton | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Andrew Verney | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.76k | £236.47k | £237.33k | £272.77k | £319.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.63k | £205.19k | £181.39k | £210.28k | £330.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Jan 2015 as amended on 04 Feb 2025 as amended on 04 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
3.1 The objects of the CIO are: 3.1.1 To benefit people of limited means born or resident in the counties of Norfolk or Suffolk, who by reason of age, infirmity, sickness, poor health, misadventure or adversity are in special need of help or otherwise require assistance, or for such charitable purposes as are in the opinion of the trustees incidental to or connected with the aforesaid. 3.1.2 To carry on for the benefit of the community of Norfolk and Suffolk the business of providing and managing care, housing, accommodation and associated facilities, amenities and services for older people. The words "sickness, poor health" have been added to the existing object, and a second object has been added.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leathes Prior
74 The Close
Norwich
Norfolk
NR1 4DR
- Ffôn:
- 01603 610911
- E-bost:
- rguthrie@leathesprior.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window