North Devon Homes

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision and management of housing and social housing. Providing assistance to help house people and associated facilities and amenities or services for poor people; or for the relief of aged, disabled (whether physically or mentally) or chronically sick people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£24,145,515
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £18.62m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.42m | |
Buddsoddiadau | £466.69k | |
Arall | £1.64m |
Cyfanswm gwariant:
£24,752,964
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £21.78m | |
Arall | £2.97m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £272,418 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.97m | |
Gwariant elusennol | £21.78m |
Pobl

151 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 27 Hydref 2015: Cofrestrwyd
- NORTH DEVON HOMES LIMITED (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Victory-Rowe | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Ben Wilson | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Michael Day | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
John Creswell | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
James Goss | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
SIMON JOHN SANGER-ANDERSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Jonathan Paul Oldroyd | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|||||
Suzanne Carol Ingman | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|||||
DELYTH ANNE LLOYD-EVANS | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
Dr Debbie Ann Hay | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.34m | £22.28m | £21.53m | £24.32m | £24.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.31m | £20.62m | £20.79m | £24.01m | £24.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £276.25k | £81.17k | £3.49k | £161.89k | £272.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.73m | £4.48m | £3.17m | £5.19m | £3.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.01m | £16.61m | £16.72m | £17.61m | £18.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £192.38k | £162.35k | £170.43k | £276.79k | £466.69k | |
|
Incwm - Arall | £2.41m | £1.03m | £1.46m | £1.24m | £1.64m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.78m | £16.78m | £18.17m | £19.55m | £21.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £157.64k | £195.81k | £293.68k | £2.03m | £199.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.53m | £3.83m | £2.62m | £4.46m | £2.97m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £161.75m | £163.11m | £162.84m | £164.88m | £171.61m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.47m | £2.75m | £2.83m | £3.19m | £3.30m | |
|
Cyfanswm asedau | £21.74m | £22.77m | £24.77m | £20.58m | £11.76m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£4.19m | -£5.95m | -£4.19m | -£1.67m | -£1.03m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £123.50m | £124.25m | £125.36m | £123.14m | £122.67m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 MAR 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 APR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 SEP 2018 as amended on 16 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
"THE CHARITABLE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE TO CARRY ON THE INDUSTRY BUSINESS OR TRADE OF: PROVIDING AND MANAGING HOUSING AND SOCIAL HOUSING AND PROVIDING ASSISTANCE TO HELP HOUSE PEOPLE AND ASSOCIATED FACILITIES AND AMENITIES OR SERVICES FOR POOR PEOPLE OR FOR THE RELIEF OF AGED, DISABLED (WHETHER PHYSICALLY OR MENTALLY) OR CHRONICALLY SICK PEOPLE; AND ANY OTHER CHARITABLE OBJECT THAT CAN BE CARRIED OUT FROM TIME TO TIME BY A COMPANY REGISTERED AS A PROVIDER OF SOCIAL HOUSING WITH THE REGULATOR. THE REGULATOR IS DEFINED AS THE HOMES AND COMMUNITIES AGENCY."
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
North Devon Homes
Westacott Road
Barnstaple
EX32 8TA
- Ffôn:
- 01271312500
- E-bost:
- enquiries@ndh-ltd.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window