Vineyard Global Council Trust Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian faith, promotion of the overall vision of the international family of Vineyard Churches, communication between the Vineyard family to enable it to provide assistance to the wider Christian church and releasing of new Association of Vineyard Churches worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 29 Medi 2015: Cofrestrwyd
- VIR (Enw gwaith)
- VINEYARD INTERNATIONAL RESOURCING UK LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Osvaldo Caro Caro | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
John Alexander Mumford | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
PETER FORBES MELVILLE STURROCK | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|||||
WILLIAM JOSEPH QUIRKE | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.76k | £129.05k | £135.17k | £172.52k | £231.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.83k | £192.03k | £149.31k | £230.18k | £221.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 NOV 2014 as amended on 16 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ORGANISATION’S OBJECT IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING MISSIONARY ACTIVITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE THROUGH: - PROMOTING THE OVERALL VISION OF THE INTERNATIONAL FAMILY OF VINEYARD CHURCHES TO FULFIL THE GREAT COMMISSION OF JESUS CHRIST GIVEN TO HIS DISCIPLES RECORDED IN THE SCRIPTURES TO GO AND MAKE DISCIPLES OF ALL NATIONS, BAPTISING THEM IN THE NAME OF THE FATHER AND OF THE SON AND OF THE HOLY SPIRIT, AND TEACHING THEM TO OBEY EVERYTHING THAT OUR LORD JESUS CHRIST COMMANDED THEM TO DO; - STRENGTHENING COMMUNICATION WITHIN THE VINEYARD FAMILY IN ORDER THAT IT MAY WORK HARMONIOUSLY ACROSS THE WORLD AND TO PROVIDE ASSISTANCE TO THE WIDER CHRISTIAN CHURCH; - RAISING AWARENESS OF MISSIONS ISSUES AND ESTABLISH INTERNATIONAL WORKING GROUPS/TASK FORCES, AS AND WHEN APPROPRIATE, FOR THE PURPOSE OF RESEARCHING, DEVELOPING AND IMPLEMENTING ISSUES OF INTERNATIONAL CO-OPERATION; - FACILITATING THE ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF RECOMMENDED GUIDELINES RELATING TO NATIONS IN WHICH THE VINEYARD FAMILY IS EMERGING; - PROVIDING RECOMMENDED GUIDELINES BASED ON OUR SHARED AND COMMON VALUES, FOR THE RELEASE OF NEW ASSOCIATIONS OF VINEYARD CHURCHES, CONFLICT RESOLUTION BETWEEN AND AMONGST THOSE ASSOCIATIONS, AND THE USE OF THE VINEYARD NAME; - BEING AVAILABLE TO ARBITRATE AND PROVIDE A FINAL ‘COURT OF APPEAL’ FOR NATIONAL LEADERS AND NATIONAL ASSOCIATIONS OF VINEYARD CHURCHES, UPON REQUEST BY EITHER THE NATIONAL LEADER OR THE NATIONAL ASSOCIATION; - OFFERING RESOURCES TO NEW NATIONAL LEADERS AND NEW NATIONAL MOVEMENTS OF VINEYARD CHURCHES; - HELPING WITH SUCCESSION PLANNING; - PROVIDING CRISIS MANAGEMENT AND CONFLICT RESOLUTION, AS AND WHEN NEEDED; - FACILITATING THE COORDINATION OF TRADEMARKING, WHERE APPROPRIATE; - CO-ORDINATING NATIONAL LEADERS’ MEETINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 8
K3 Business Park
200 Clough Road
Hull
HU5 1SW
- Ffôn:
- 01482 462690
- E-bost:
- finance.legal@vcuki.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window