THE AMBULANCE STAFF CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TASC The Ambulance Staff Charity is here to support present and past ambulance staff and their families in time of need. Our services are independent and confidential, and include psychological rehabilitation and counselling including stress and PTSD support; physical rehabilitation; financial grants; debt advice; welfare and other support; and bereavement support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£558,885
Roddion a chymynroddion | £215.94k | |
Weithgareddau elusennol | £178.08k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £94.56k | |
Buddsoddiadau | £70.30k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£800,210
Codi arian | £235.97k | |
Weithgareddau elusennol | £510.42k | |
Arall | £53.82k |
£50,369 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £289.79k | |
Gwariant elusennol | £510.42k |
Pobl

12 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
26 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gibraltar
- Jersey
- Ynys Manaw
Llywodraethu
- 14 Medi 2015: CIO registration
- TASC (Enw gwaith)
- THE AMBULANCE SERVICES CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Lee Nicholls | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Rev KEVIN CHARLES | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|||||
Anthony Stanley Fossey | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Peter Jonathan Evans | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Allen | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|||||
Helen Poole | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Edward WEISS | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Gerald James Brown | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Carl LEDBURY | Ymddiriedolwr | 25 August 2016 |
|
|||||
GORDON CYRIL ENSTONE | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.08m | £676.45k | £485.66k | £558.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £990.27k | £804.52k | £911.59k | £764.77k | £800.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £870.49k | £407.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £992.26k | £925.44k | £541.43k | N/A | £215.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.54k | £50.90k | £37.84k | N/A | £94.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.20k | £0 | £27.62k | N/A | £178.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £81.28k | £73.00k | £69.56k | N/A | £70.30k | |
|
Incwm - Arall | £400 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £368 | £7.56k | £53.33k | N/A | £7.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £598.71k | £482.72k | £633.59k | N/A | £510.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £391.56k | £321.79k | £278.01k | N/A | £235.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.15k | £16.20k | £5.40k | N/A | £4.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.44k | £13.90k | £15.30k | N/A | £13.16k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £53.82k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £179.13k | £153.45k | £147.63k | N/A | £142.29k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.73m | £2.09m | £2.04m | N/A | £1.84m | |
|
Cyfanswm asedau | £513.39k | £760.94k | £585.86k | N/A | £457.72k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £39.14k | £74.79k | £44.49k | N/A | £365.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 14 SEP 2015 AMENDED ON 08 JUN 2017 as amended on 19 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the CIO is established are— (1) The relief of financial hardship, either generally or individually, of the Beneficiaries by making grants of money for providing or paying for items services or facilities. (2) The relief of illness, disability or distress through provision of welfare, respite, support and therapeutic services, either generally or individually, of the Beneficiaries through— (a) direct provision of such services; (b) the acquisition, maintenance and operation of facilities to provide such services; (c) indirect provision of such services, including commercial contracting, or contributing or donating to other charities with similar objectives; (d) arrangement of access to other providers of such services; (e) provision of financial support to other providers of such services which are used by the Beneficiaries; or (3) The promotion of the education or re-education of the Beneficiaries (including social and physical training) in such ways as the charity trustees think fit, including by: (a) Awarding to such persons scholarships, maintenance allowances or grants tenable at any university, college or institution of higher or further education; or (b) Supporting the education of such persons following retirement from the Service so as to promote their financial self-sustainability. (4) The relief of poverty, sickness and distress of the bereaved dependents of those employed by, or volunteering for, the emergency services (for these purposes defined as the UK Police, UK Fire, Ambulance Service, and Search and Rescue) who have been killed whilst on active service. (5) The relief of sickness and suffering of Ambulance Service and Search and Rescue employees or volunteers by facilitating their access to rehabilitation and treatment in respect of physical injuries they have incurred whilst on active service.’ (6) For the purpose of clauses 6(1) to 6(3) the Beneficiaries for whom the CIO is established are inter alia— (a) Any serving or retired member of, or volunteer under the control of, an Ambulance Service, their carers or family members shall be eligible as a beneficiary— (i) For the purposes of these objects, a family member has the same meaning as a connected person in clause 51 except that reference to Trustee in that clause shall read as Beneficiary for the purpose of this clause; (ii) For the purposes of these objects, carer has the meaning from time to time attributed by the Carers Trust, a registered charity in England and Wales (1145181) and in Scotland (SC042870) which for the time being is “a carer is anyone who cares, unpaid, for a friend or family member who due to illness, disability, a mental health problem or an addiction cannot cope without their support”; (iii) For the purposes of these objects, a serving or retired member of, or volunteer under the control of, an Ambulance Service means a natural person who was employed by, or volunteered for an Ambulance Service for a period of not less than 12 consecutive calendar months.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Ensign Business Centre
Westwood Way
Coventry
CV4 8JA
- Ffôn:
- 02477987922
- E-bost:
- enquiries@theasc.org.uk
- Gwefan:
-
theasc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window