Hanes ariannol CHARITY OF LOUISA DICKINSON

Rhif yr elusen: 505697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.23k £3.85k £6.86k £7.42k £5.27k
Cyfanswm gwariant £3.56k £5.17k £6.22k £4.05k £6.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A