THE NIKKI WATERHOUSE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, the relief and assistance of children in need of financial or material assistance within the United Kingdom who are victims of war and natural disaster or catastrophe. The Nikki Waterhouse Trust will look to supply them with food, clothing and financial aid.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2015: Cofrestrwyd
- THE NICKI WATERHOUSE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN FREDERICK WATERHOUSE | Cadeirydd | 13 February 2015 |
|
|
||||
Kathryn Huscroft | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Chloe Louise Waterhouse | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
KEVIN PAUL HOLLINRAKE | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
MARTIN JOHN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
GLYNIS FREW | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|||||
EDWARD ANTHONY JONES | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.65k | £4.60k | £15.02k | £4.80k | £24.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.72k | £6.14k | £12.88k | £22.15k | £28.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01/12/2014 AS AMENDED ON 23/02/2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF CHILDREN IN NEED OF FINANCIAL OR MATERIAL ASSISTANCE WITHIN THE UNITED KINGDOM (THIS MAY INCLUDE SCOTLAND AND NORTHERN IRELAND) WHO ARE VICTIMS OF WAR AND NATURAL DISASTER OR CATASTROPHE. THE NICKI WATERHOUSE TRUST WOULD LOOK TO SUPPLY THEM WITH FOOD, CLOTHING AND FINANCIAL AID.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CRAYKE HALL
CHURCH HILL
CRAYKE
YORK
YO61 4TA
- Ffôn:
- 07881821485
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window