ymddiriedolwyr WILD AT HEART FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1161695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisha Dhawan | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
James Cane | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|||||
Caroline Louise Richmond | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Stephanie Camu | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Andrea Alessandro Davide Previ | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
NIKKI TIBBLES | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.