Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW BY THE WARDROBE, LONDON
Rhif yr elusen: 1162335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.22k | £245.74k | £161.99k | £610.90k | £451.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.66k | £141.15k | £126.63k | £330.39k | £950.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £12.03k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £109.24k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £2 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £12.34k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £477.29k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £122.79k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.40k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £600 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £206.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.