CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CAFOD is the official aid agency of the Catholic Church in England & Wales. We: - work with communities in the global South to overcome poverty - protect lives & relieve suffering during emergencies - raise awareness of the causes of poverty to inspire a commitment to lasting change - challenge those with power to adopt policies and behaviour that promote justice & end poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£47,930,000
Roddion a chymynroddion | £34.73m | |
Weithgareddau elusennol | £12.58m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.00k | |
Buddsoddiadau | £488.00k | |
Arall | £115.00k |
Cyfanswm gwariant:
£59,170,000
Codi arian | £7.31m | |
Weithgareddau elusennol | £51.87m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.31m | |
Gwariant elusennol | £51.87m |
Pobl

405 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
2014 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 6 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Bangladesh
- Bolifia
- Brasil
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- El Salvador
- Eritrea
- Ethiopia
- Feneswela
- Guatemala
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Hondwras
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Israel
- Libanus
- Liberia
- Mosambic
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Rwmania
- Sierra Leone
- Somalia
- Sri Lanka
- Syria
- Tiriogaethau Palesteina
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Yemen
- Y Swdan
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1982: Cofrestrwyd
- CAFOD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Rev Stephen James Lawrence Wright | Cadeirydd | 15 March 2021 |
|
|||||
Maureen Kotalawela | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Matthew William Maslen | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
George William Fitzsimons | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev Tom Neylon Bishop | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Graham O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Maveen Pereira | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev George Dhanasegaran Sigamoney | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Gabriela Flores Zavala | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Rosanne Mary Beatrix Kay | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Rev Mark Odion | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Mary Veronica Ward | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Professor Karen Kilby | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
DOMINIC JERMEY OBE CVO | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.44m | £52.40m | £50.54m | £67.92m | £47.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.93m | £48.94m | £49.81m | £66.27m | £59.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.80k | £2.37m | £181.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.22m | £2.37m | £1.07m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.67m | £36.99m | £37.96m | £53.42m | £34.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.00k | £0 | £23.00k | £11.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.63m | £15.29m | £12.47m | £14.22m | £12.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108.00k | £48.00k | £75.00k | £271.00k | £488.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £76.00k | £8.00k | £0 | £115.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.52k | £11.49m | £11.00m | £11.18m | £8.47m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £40.29m | £43.12m | £43.49m | £59.42m | £51.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.65m | £5.83m | £6.33m | £6.85m | £7.31m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £550.00k | £515.00k | £386.00k | £478.00k | £523.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.65m | £26.53m | £27.22m | £38.44m | £33.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.40m | £9.95m | £9.65m | £9.35m | £9.25m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.02m | £4.13m | £4.19m | £2.65m | £756.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £12.95m | £19.10m | £21.92m | £25.38m | £15.13m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£579.00k | -£473.00k | -£129.00k | -£81.00k | -£38.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £8.03m | £10.36m | £12.50m | £12.57m | £11.53m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/01/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/12/2015
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF POVERTY THROUGHOUT THE WORLD. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGHOUT THE WORLD. (3) THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN RELIGION THROUGHOUT THE WORLD. (4) THE RELIEF AND PREVENTION OF SICKNESS DISEASE AND PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY THROUGHOUT THE WORLD. (5) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES ANYWHERE IN THE WORLD AS ARE FOR THE BENEFIT OF THE UNITED KINGDOM COMMUNITY.
Elusennau cysylltiedig
- 10 Tachwedd 1982 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C A F O D
ROMERO HOUSE
55 WESTMINSTER BRIDGE ROAD
LONDON
SE1 7JB
- Ffôn:
- 020 7733 7900
- E-bost:
- cafod@cafod.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window