Hanes ariannol AMOS TRUST
Rhif yr elusen: 1164234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.09m | £1.19m | £1.03m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £1.13m | £816.58k | £928.00k | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £815.97k | £789.56k | £1.13m | £976.55k | £854.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £40.64k | £37.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £202.69k | £303.32k | £52.12k | £6.17k | £167.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £95 | £106 | £162 | £58 | £1.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.07k | £18.70k | £151.60k | £49.97k | £540 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £908.71k | £1.04m | £705.09k | £801.14k | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.42k | £91.06k | £111.49k | £126.86k | £130.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.06k | £20.78k | £9.96k | £10.98k | £47.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £430.51k | £428.20k | £499.39k | £472.96k | £517.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.