JEREMY SINGER CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity will promote the education of underprivileged young persons to provide them with opportunities to better succeed in life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JACK DONALD SINGER | Cadeirydd | 27 November 2014 |
|
|
||||
The Hon Mrs EVELYN ANNE singer | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
MICHAEL SAMUEL PHILIP GARVIN | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
JULIET ROSALIND CLAIRE RAISSA SINGER | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £6.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Ionawr 2022 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 NOV 2014 AS AMENDED BY DEED DATED 12/06/2015
Gwrthrychau elusennol
1 FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF UNDERPRIVILEGED YOUNG PERSONS IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION. 2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUNG PERSONS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT. 3 TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP OF YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF GRANTS TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN EDUCATION THAT THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD. 4 THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, TO INCLUDE PROVISION OR ASSISTANCE IN PROVISION OF COURSES, LECTURES AND DEMONSTRATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Campden Hill Court
Campden Hill Road
LONDON
W8 7HU
- Ffôn:
- 02079379406
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window